VELASCO ALVAREZ DANNY ROMAN
Informe ejecutivo de VELASCO ALVAREZ DANNY ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELASCO ALVAREZ DANNY ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL VELASCO ALARCON SL | Socio Unico | 11/06/2015 | |
GRUPO EMPRESARIAL VELASCO ALARCON SL | Administrador Unico | 11/06/2015 | |
VELASCO REHABILITACIONES Y REFORMAS SLL | Administrador Unico | 26/04/2012 |
VINCULACIONES DE VELASCO ALVAREZ DANNY ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO ALVAREZ DANNY ROMAN
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL VELASCO ALARCON SL
Administrador Unico
- Velasco Alvarez Danny Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33580 , F 1, S 8, H M 604389, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL VELASCO ALARCON SL
Socio Único
- Velasco Alvarez Danny Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33580 , F 1, S 8, H M 604389, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: KING'S KIDS MODA SLL
Administrador Unico
- Velasco Alvarez Danny Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32252 , F 4, S 8, H M 580539, I/A 2 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Empresa: KING'S KIDS MODA SLL
Administrador Unico
- Velasco Alvarez Danny Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32252 , F 1, S 8, H M 580539, I/A 1 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-28
Administrador Unico
- Velasco Alvarez Danny Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29880 , F 120, S 8, H M 537689, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-28
Información de VELASCO ALVAREZ DANNY ROMAN
Mostramos los datos de VELASCO ALVAREZ DANNY ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO ALVAREZ DANNY ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos