VELARTE NAVARRO SILVIA
Informe ejecutivo de VELARTE NAVARRO SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELARTE NAVARRO SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEVEL INTEGRAL SERVICES SL | Administrador Unico | 21/08/2023 | |
PRODUCTOS VELARTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/06/2020 |
VINCULACIONES DE VELARTE NAVARRO SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELARTE NAVARRO SILVIA
Empresa: HEVEL INTEGRAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Velarte Navarro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11123, L 8401, F 14, S 8, H V 202813, I/A 2 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-46
Empresa: PRODUCTOS VELARTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Velarte Navarro Maria Amparo
- Velarte Navarro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3736, L 1048, F 85, S 8, H V 14356, I/A 21 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-46
Empresa: SILVIA VELARTE MODA INTIMA SL
Administrador Unico
- Velarte Navarro Silvia
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9025, L 6310, F 114, S 8, H V 133614, I/A 2 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-46
Empresa: SILVIA VELARTE MODA INTIMA SL
Administrador Unico
- Velarte Navarro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9025, L 6310, F 113, S 8, H V 133614, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-46
Información de VELARTE NAVARRO SILVIA
Mostramos los datos de VELARTE NAVARRO SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELARTE NAVARRO SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos