VELARDE DURAN JOSE MARIA
Informe ejecutivo de VELARDE DURAN JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELARDE DURAN JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADEL INDOOR ALCORCON SL | Administrador Solidario | 04/07/2022 |
VINCULACIONES DE VELARDE DURAN JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELARDE DURAN JOSE MARIA
Empresa: PADEL INDOOR ALCORCON SL
Administrador Solidario
- Fernandez Del Hoyo Isaac
- Fernandez Montero Angel
- Velarde Duran Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31288 , F 89, S 8, H M 563177, I/A 6 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Empresa: PADEL INDOOR ALCORCON SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Del Hoyo Isaac
- Fernandez Montero Angel
- Velarde Duran Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31288 , F 89, S 8, H M 563177, I/A 6 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Empresa: PADEL INDOOR ARGANDA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Del Hoyo Isaac
- Permuy Brage David
- Velarde Duran Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34976 , F 186, S 8, H M 629075, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Empresa: PADEL INDOOR ARGANDA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Del Hoyo Isaac
- Permuy Brage David
- Velarde Duran Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34976 , F 186, S 8, H M 629075, I/A 1 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
Empresa: PADEL INDOOR ALCORCON SL
Administrador Mancomunado
- Dieguez Lopez Fulgencio Manuel
- Fernandez Montero Angel
- Velarde Duran Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31288 , F 88, S 8, H M 563177, I/A 3 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Información de VELARDE DURAN JOSE MARIA
Mostramos los datos de VELARDE DURAN JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELARDE DURAN JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos