VELA TABUENCA ANTONIO
Informe ejecutivo de VELA TABUENCA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELA TABUENCA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORMALIZADOS MATRICES Y MOLDES SA | Administrador Unico | 25/11/2010 | 04/05/2018 |
NORMALIZADOS MATRICES Y MOLDES SA | Apoderado Solidario | 21/05/2013 |
VINCULACIONES DE VELA TABUENCA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELA TABUENCA ANTONIO
Empresa: NORMALIZADOS MATRICES Y MOLDES SA
Administrador Unico
- Vela Tabuenca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 81, S 8, H Z 9572, I/A 7 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-50
Empresa: NORMALIZADOS MATRICES Y MOLDES SA
Administrador Unico
- Vela Tabuenca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 80, S 8, H Z 9572, I/A 6 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-50
Empresa: NORMALIZADOS MATRICES Y MOLDES SA
Apoderado Solidario
- Fleta Abad Carlos
- Vela Tabuenca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 80, S 8, H Z 9572, I/A 5 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-50
Empresa: NORMALIZADOS MATRICES Y MOLDES SA
Administrador Unico
- Vela Tabuenca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 80, S 8, H Z 9572, I/A 4 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-50
Información de VELA TABUENCA ANTONIO
Mostramos los datos de VELA TABUENCA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELA TABUENCA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos