VELA ORTEGA PEDRO
Informe ejecutivo de VELA ORTEGA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELA ORTEGA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO HEXA MULTISERVICIOS Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 25/10/2018 | |
GRUPO 6 SERVICIOS AUXILIARES SL | Administrador Unico | 17/12/2014 | |
JEP SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SRL | Socio Unico | 17/06/2010 | |
JEP SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SRL | Administrador Unico | 17/06/2010 | |
AGROPECUARIA PERUVEL SL | Secretario | 23/12/2008 | |
AGROPECUARIA PERUVEL SL | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2008 | |
AGROPECUARIA PERUVEL SL | Consejero | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE VELA ORTEGA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELA ORTEGA PEDRO
Administrador Unico
- Vela Ortega Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38200 , F 41, S 8, H M 679709, I/A 1 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Empresa: GRUPO 6 SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Vela Ortega Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32967 , F 60, S 8, H M 593414, I/A 1 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: JEP SERVICIOS AUXILIARES SRL
Apoderado
- Gonzalez Huerga Isaac Manuel
- Vela Ortega Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26449 , F 157, S 8, H M 476659, I/A 3 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Empresa: JEP SERVICIOS AUXILIARES SRL
Consejero
- Gonzalez Huerga Isaac Manuel
- Perez Gonzalez Juan Manuel
- Vela Ortega Pedro
Presidente
- Vela Ortega Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26449 , F 157, S 8, H M 476659, I/A 3 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Empresa: JEP VIGILANCIA Y SEGURIDAD SRL
Apoderado
- Gonzalez Huerga Isaac Manuel
- Vela Ortega Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 106, S 8, H M 481156, I/A 4 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-28
Administrador Unico
- Vela Ortega Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 95, S 8, H M 481155, I/A 3 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Consejero
- Gonzalez Huerga Isaac Manuel
- Perez Gonzalez Juan Manuel
- Vela Ortega Pedro
Presidente
Secretario
- Vela Ortega Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 95, S 8, H M 481155, I/A 3 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Socio Único
- Vela Ortega Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 95, S 8, H M 481155, I/A 3 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Empresa: JEP VIGILANCIA Y SEGURIDAD SRL
Consejero
- Gonzalez Huerga Isaac Manuel
- Perez Gonzalez Juan Manuel
- Vela Ortega Pedro
Presidente
- Vela Ortega Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 106, S 8, H M 481156, I/A 3 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Empresa: JEP SERVICIOS AUXILIARES SRL
Apoderado
- Gonzalez Huerga Isaac Manuel
- Vela Ortega Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26449 , F 157, S 8, H M 476659, I/A 2 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
VER MAS ACTOS
Información de VELA ORTEGA PEDRO
Mostramos los datos de VELA ORTEGA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELA ORTEGA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos