VELA MARCO RAMON
Informe ejecutivo de VELA MARCO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELA MARCO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RANDOM PROJECT SL | Socio Unico | 10/10/2017 | |
RANDOM PROJECT SL | Administrador Unico | 10/10/2017 |
VINCULACIONES DE VELA MARCO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELA MARCO RAMON
Empresa: RANDOM PROJECT SL
Administrador Unico
- Vela Marco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10340, L 7621, F 219, S 8, H V 178170, I/A 1 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-46
Empresa: RANDOM PROJECT SL
Socio Único
- Vela Marco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10340, L 7621, F 219, S 8, H V 178170, I/A 1 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-46
Empresa: ROCK VILLE MARKETING SL
Liquidador Unico
- Vela Marco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9469, L 6751, F 209, S 8, H V 148510, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: ROCK VILLE MARKETING SL
Administrador Unico
- Vela Marco Ramon
Liquidador Unico
- Vela Marco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9469, L 6751, F 209, S 8, H V 148510, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: WE ARE UNITED SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Vela Marco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3997 , F 209, S 8, H A 152947, I/A 2 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-03
Empresa: WE ARE UNITED SL
Apoderado
- Vela Marco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9764, L 7046, F 14, S 8, H V 158495, I/A 3 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-46
Empresa: WE ARE UNITED SL
Consejero
- Belda Canto Francisco
- Pons Valcarcer Gabriel
- Vela Marco Ramon
Presidente
Secretario
- Vela Marco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9764, L 7046, F 13, S 8, H V 158495, I/A 1 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-46
Empresa: ROCK VILLE MARKETING SL
Administrador Unico
- Vela Marco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9469, L 6751, F 208, S 8, H V 148510, I/A 1 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-46
Información de VELA MARCO RAMON
Mostramos los datos de VELA MARCO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELA MARCO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos