VELA BENALCAZAR RAUL IVAN
Informe ejecutivo de VELA BENALCAZAR RAUL IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELA BENALCAZAR RAUL IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MISSION FOODS SL | Administrador Unico | 01/07/2014 | 19/01/2016 |
MISSION FOODS SL | Socio Unico | 01/07/2014 | 14/12/2015 |
VINCULACIONES DE VELA BENALCAZAR RAUL IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELA BENALCAZAR RAUL IVAN
Empresa: MISSION FOODS SL
Administrador Unico
- Vela Benalcazar Raul Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 35, S 8, H A 140667, I/A 3 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Empresa: MISSION FOODS SL
Administrador Unico
- Vela Benalcazar Raul Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 35, S 8, H A 140667, I/A 1 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-03
Empresa: MISSION FOODS SL
Socio Único
- Vela Benalcazar Raul Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 35, S 8, H A 140667, I/A 1 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-03
Información de VELA BENALCAZAR RAUL IVAN
Mostramos los datos de VELA BENALCAZAR RAUL IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELA BENALCAZAR RAUL IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos