VELA BASTANTE JOSE - GREGORIO
Informe ejecutivo de VELA BASTANTE JOSE - GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELA BASTANTE JOSE - GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO GIGANTES SL | Administrador Unico | 26/01/2013 |
VINCULACIONES DE VELA BASTANTE JOSE - GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELA BASTANTE JOSE - GREGORIO
Empresa: SEÑORIO DE AGROGIGANTES SL
Administrador Unico
- Vela Bastante Jose - Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 183, S 8, H CR 28930, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-13
Empresa: SEÑORIO DE AGROGIGANTES SL
Administrador Unico
- Vela Bastante Jose - Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 181, S 8, H CR 28930, I/A 1 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-13
Empresa: AGRO GIGANTES SL
Administrador Unico
- Vela Bastante Jose - Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 561 , F 65, S 8, H CR 22350, I/A 1 (26/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-13
Información de VELA BASTANTE JOSE - GREGORIO
Mostramos los datos de VELA BASTANTE JOSE - GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELA BASTANTE JOSE - GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos