VEIRET FERRER JUAN
Informe ejecutivo de VEIRET FERRER JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEIRET FERRER JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZFM TLC SL | Apoderado Solidario | 20/03/2023 | |
FAST TRADE FIXING BUSINESS IBERICA SA | Apoderado Solidario | 28/02/2023 | |
MASTER MARTINI IBERICA SA | Apoderado Solidario | 30/03/2022 |
VINCULACIONES DE VEIRET FERRER JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEIRET FERRER JUAN
Empresa: ZFM TLC SL
Apoderado Solidario
- Veiret Ferrer Juan
- Vidal Mayora Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48628 , F 22, S 8, H B 590611, I/A 2 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: FONTANA FASTENERS SA
Apoderado Solidario
- Veiret Ferrer Juan
- Vidal Mayora Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45167 , F 9, S 8, H B 166034, I/A 37 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Empresa: NEUTRELEC SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Veiret Ferrer Juan
- Vidal Mayora Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46724 , F 45, S 8, H B 528913, I/A 7 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-08
Empresa: MASTER MARTINI IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Segura Morera Sergi
- Veiret Ferrer Juan
- Vidal Mayora Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39574 , F 107, S 8, H B 185494, I/A 45 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: MASTER MARTINI IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Veiret Ferrer Juan
- Vidal Mayora Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39574 , F 107, S 8, H B 185494, I/A 44 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Información de VEIRET FERRER JUAN
Mostramos los datos de VEIRET FERRER JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEIRET FERRER JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos