VEIGA SERTAL PABLO
Informe ejecutivo de VEIGA SERTAL PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEIGA SERTAL PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES VEIGA Y SERTAL MARIN SL | Socio Unico | 28/11/2023 | |
TRANSPORTES VEIGA Y SERTAL MARIN SL | Administrador Unico | 28/11/2023 | |
VEYSER 2003 SL | Socio Unico | 16/10/2017 | |
VEYSER 2003 SL | Administrador Unico | 16/10/2017 | |
NAYMAYVEIME SL | Socio Unico | 21/06/2016 | |
VEYME 2013 SL | Socio Unico | 23/02/2012 | |
VEYME 2013 SL | Administrador Unico | 23/02/2012 |
VINCULACIONES DE VEIGA SERTAL PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEIGA SERTAL PABLO
Empresa: TRANSPORTES VEIGA Y SERTAL MARIN SL
Administrador Unico
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467, L 4467, F 195, S 8, H PO 72426, I/A 1 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-36
Empresa: TRANSPORTES VEIGA Y SERTAL MARIN SL
Socio Único
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467, L 4467, F 195, S 8, H PO 72426, I/A 1 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-36
Empresa: VEYSER 2003 SL
Administrador Unico
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840, L 2840, F 135, S 8, H PO 32652, I/A 3 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-36
Empresa: VEYSER 2003 SL
Nuevo Socio Único
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840, L 2840, F 135, S 8, H PO 32652, I/A 3 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-36
Empresa: NAYMAYVEIME SL
Administrador Unico
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4135, L 4135, F 50, S 8, H PO 60481, I/A 2 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-36
Empresa: NAYMAYVEIME SL
Administrador Unico
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4135, L 4135, F 50, S 8, H PO 60481, I/A 1 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-36
Empresa: NAYMAYVEIME SL
Socio Único
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4135, L 4135, F 50, S 8, H PO 60481, I/A 1 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-36
Empresa: VEYSER 2003 SL
Administrador Unico
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840, L 2840, F 134, S 8, H PO 32652, I/A 2 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-36
Empresa: DARKO 2006 SLNE
Liquidador
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3170, L 3170, F 2, S 6, H PO 39472, I/A 3 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-36
Empresa: DARKO 2006 SLNE
Administrador Unico
- Veiga Sertal Pablo
Liquidador
- Veiga Sertal Pablo
Socio único
- Veiga Sertal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3170, L 3170, F 2, S 6, H PO 39472, I/A 3 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-36
VER MAS ACTOS
Información de VEIGA SERTAL PABLO
Mostramos los datos de VEIGA SERTAL PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEIGA SERTAL PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos