VEIGA LUNA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de VEIGA LUNA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEIGA LUNA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMARO NOVE SL | Socio Unico | 29/08/2016 | |
COMARO NOVE SL | Administrador Unico | 29/08/2016 |
VINCULACIONES DE VEIGA LUNA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEIGA LUNA FRANCISCO JOSE
Empresa: COMARO NOVE SL
Administrador Unico
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593 , F 55, S 8, H C 54991, I/A 1 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-15
Empresa: COMARO NOVE SL
Socio Único
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593 , F 55, S 8, H C 54991, I/A 1 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-15
Empresa: CONTELIER SL
Apoderado Solidario
- Carretero Castiñeira Luis
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 30, S 8, H SC 46885, I/A 7 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-15
Empresa: CONTELIER SL
Administrador Mancomunado
- Carretero Castiñeira Luis
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 30, S 8, H SC 46885, I/A 7 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-15
Empresa: CONTELIER SL
Apoderado Solidario
- Carretero Castiñeira Luis
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 30, S 8, H SC 46885, I/A 6 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-15
Empresa: CONTELIER SL
Administrador Mancomunado
- Carretero Castiñeira Luis
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 29, S 8, H SC 46885, I/A 5 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-15
Empresa: CONTELIER SL
Apoderado Solidario
- Carretero Castiñeira Luis
- Gonzalez Lopez Oscar
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 29, S 8, H SC 46885, I/A 5 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-15
Empresa: CONTELIER SL
Consejero
- Carretero Castiñeira Luis
- Gonzalez Lopez Oscar
- Veiga Luna Francisco Jose
Presidente
Secretario
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 29, S 8, H SC 46885, I/A 5 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-15
Empresa: CONTELIER SL
Apoderado Solidario
- Carretero Castiñeira Luis
- Gonzalez Lopez Oscar
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 29, S 8, H SC 46885, I/A 4 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-15
Empresa: TABLERO NOVE SL
Consejero
- Carretero Castiñeira Luis
- Gonzalez Lopez Oscar
- Veiga Luna Francisco Jose
Presidente
Secretario
- Veiga Luna Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 27, S 8, H SC 46885, I/A 3 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-15
VER MAS ACTOS
Información de VEIGA LUNA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de VEIGA LUNA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEIGA LUNA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos