VEGUEZ CAÑADILLAS CARLOS
Informe ejecutivo de VEGUEZ CAÑADILLAS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 28
CARGOS DE VEGUEZ CAÑADILLAS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 15/06/2009 | 28/06/2021 |
SANTANDER GLOBAL SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/09/2014 | 30/10/2019 |
SANTANDER GLOBAL SERVICES SL | Apoderado | 19/11/2015 | 30/10/2019 |
GESTION INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SL | Apoderado | 10/01/2019 | |
FINLAY INSTALACION FOTOVOLTAICA SL | Apoderado | 18/06/2015 | |
CATU INSTALACION FOTOVOLTAICA SL | Apoderado | 18/06/2015 | |
ANDERSON INSTALACION FOTOVOLTAICA SL | Apoderado | 18/06/2015 | |
AREND INSTALACION FOTOVOLTAICA SL | Apoderado | 18/06/2015 | |
BRORSEN INSTALACION FOTOVOLTAICA SL | Apoderado | 18/06/2015 | |
CASIOPEA INSTALACION FOTOVOLTAICA SL | Apoderado | 18/06/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VEGUEZ CAÑADILLAS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGUEZ CAÑADILLAS CARLOS
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Bernardez Jose Luis
- Alberto Perez Llorente
- Alonso Ganuza Castor
- Alvarez Perez Alejandro
- Ana Maria Cruz Gonzalez
- Andres Vaquera Vizuete
- Antonio Servera Arbona
- Arranz Arquero Laura
- Benitez Jimenez Maria Del Carmen
- Cardona Segui Enrique
- Carlos Clemente Mediavilla
- Carlos Lejarreta Langarica
- Castiblanques Campos Ruben
- Chhugani Mena Jonathan
- Cruz Aguero Belen
- Cuesta Suarez Jennifer
- De Lucas Garcia Carlos
- Del Rio Gonzalez Teresa Guadalupe
- Dominguez Garcia Maria Del Rosario
- Dominguez Somoza Maria Concepcion
- Escuin Cardenal Antonio
- Fosch Garcia Francisco Javier
- Francisco J. Buyo Maña
- Fuentes Martin Roberto
- Gabriel Barcelo Frontera
- Gabriel Herranz Gonzalez
- Garcia Duro Maria Isabel
- Garcia Marquez Manuel
- Garcia Omedes Alba
- Garrido Fernandez Alfonso Ignacio
- Gonzalez Mendez Dacil
- Gonzalez Pego Pedro Jose
- Gual Palau Alfredo
- Hernandez Gabriel Eduardo Antonio
- Hernandez Martin Fernando
- Iriarte Garcia Jose Ignacio
- Jimenez Ramos Carmen Luisa
- Jorge Antonio Ramirez Eugenio
- Jose Luis Valera Fontan
- Jose Miguel Rodriguez Sousa
- Juan Jose Rodriguez Vazquez
- Marfani Mora Matilde Adela
- Maria Dolores Gomez Perez
- Maria Isabel Morales Bonilla
- Martinez Gonzalez Victor Manuel
- Martinez Lorenzo Raul
- Mas Betran Maria Dolors
- Molero Hernandez Yolanda
- Molina Martin Maria Angeles
- Morales Cejas Maria Del Cristo
- Moreno Exposito Juan
- Muñoz Rueda Ambar
- Ortiz Sanchez Manuel
- Pastor Carrion Carmen
- Pelaez Cordero Pedro Jesus
- Peñato Silvero Luis Francisco
- Perez Gil Laia
- Ranz Romero Carlos Francisco
- Remedios Naharro Candida Soledad
- Roberto Garcia Medina
- Rodriguez Rodriguez Rafael
- Roig Bennasar Maria Del Pilar
- Ruiz Matea Maria-belen
- Saiz Martinez Mireya
- Salceda Sanchez Carlos Guillermo
- Santamaria Tomas Rosa Maria
- Santana Navarro Maria Del Carmen
- Sarabia Salces Maria Elena
- Sierra Sanchez Eva Maria
- Telleria Aramburu Jonathan
- Vega Martinez Richard
- Vicent Avivar Gustavo
- Villalonga Bauza Francisca
- Yañez Orellana Laura
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arias Garitagoitia Enrique
- Barrena Santos Carlos
- Calderon Alvarez Maria Rosario
- Cavada Sainz Trapaga Pablo
- Consuelo Liebana Moro
- Duarte Curbelo Emilio Manuel
- Gago Martinez Enrique Manuel
- Garcia Requena Antonio
- Garcia Saiz Roberto Miguel
- Gerardo Lamadrid Armas
- Gonzalez Lopez Eduardo
- Jose Maria Barcelo Albiac
- Julio Sotillo Garcia
- Lopez De La Fuente Maria Del Carmen
- Lopez Vilches Maria Dolores
- Maria Nieves Caceres Gonzalez
- Marina Calero Navarro
- Martinez Illescas Redondo Carlos
- Mediavilla Salces Maria Luisa
- Muñoz Alcojor Millan
- Nolla Delgado Salvador
- Ordoñez Lopez Marta
- Pacheco Muñoz Felix
- Paniagua Rodriguez Rolando
- Simon Blanco Lucrecia
- Vicente Escosa Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 132, S 8, H S 1960, I/A 4315 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-39
Empresa: SANTANDER GLOBAL FACILITIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Sanz Jose Maria
- Veguez Cañadillas Carlos
Apoderado
- Lopez Sanz Jose Maria
- Veguez Cañadillas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38375 , F 202, S 8, H M 287519, I/A 79 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Apoderado
- Diez Zapatero Juan Carlos
- Fernandez Perez Jesus
- Herrera Eusebio Gregorio
- Solans Galobart Carlos
- Veguez Cañadillas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27184 , F 141, S 8, H M 400798, I/A 22 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: SANTANDER GLOBAL FACILITIES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29043 , F 142, S 8, H M 287519, I/A 64 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: WIRTANEN INSTALACION FOTOVOLTAICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bryon Justin Roger
- Bryon Justin Roger
- Delicado Trigo Manuel Esteban
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diez Zapatero Juan Carlos
- Fernandez Perez Jesus
- Gadea De Miguel Raquel
- Garcia Monzon Alonso Carlos
- Herrera Eusebio Gregorio
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Montero Ezpondaburu Ignacio
- Palacios Castañeda Luis
- SANTANDER INVESTMENT SA
- Veguez Cañadillas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22433 , F 219, S 8, H M 400811, I/A 22 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: VESUBIO INSTALACION FOTOVOLTAICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bryon Justin Roger
- Bryon Justin Roger
- Delicado Trigo Manuel Esteban
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diez Zapatero Juan Carlos
- Fernandez Perez Jesus
- Gadea De Miguel Raquel
- Garcia Monzon Alonso Carlos
- Herrera Eusebio Gregorio
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Montero Ezpondaburu Ignacio
- Palacios Castañeda Luis
- SANTANDER INVESTMENT SA
- Veguez Cañadillas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24961 , F 136, S 8, H M 400803, I/A 23 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: VARGAS INSTALACION FOTOVOLTAICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bryon Justin Roger
- Bryon Justin Roger
- Delicado Trigo Manuel Esteban
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diez Zapatero Juan Carlos
- Fernandez Perez Jesus
- Gadea De Miguel Raquel
- Garcia Monzon Alonso Carlos
- Herrera Eusebio Gregorio
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Montero Ezpondaburu Ignacio
- Palacios Castañeda Luis
- SANTANDER INVESTMENT SA
- Veguez Cañadillas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24701 , F 222, S 8, H M 401445, I/A 22 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: TAYLOR INSTALACION FOTOVOLTAICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bryon Justin Roger
- Bryon Justin Roger
- Delicado Trigo Manuel Esteban
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diez Zapatero Juan Carlos
- Fernandez Perez Jesus
- Gadea De Miguel Raquel
- Garcia Monzon Alonso Carlos
- Herrera Eusebio Gregorio
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Montero Ezpondaburu Ignacio
- Palacios Castañeda Luis
- SANTANDER INVESTMENT SA
- Veguez Cañadillas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24979 , F 39, S 8, H M 401451, I/A 22 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: PANDORA INSTALACION FOTOVOLTAICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bryon Justin Roger
- Bryon Justin Roger
- Delicado Trigo Manuel Esteban
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diez Zapatero Juan Carlos
- Fernandez Perez Jesus
- Gadea De Miguel Raquel
- Garcia Monzon Alonso Carlos
- Herrera Eusebio Gregorio
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Montero Ezpondaburu Ignacio
- Palacios Castañeda Luis
- SANTANDER INVESTMENT SA
- Veguez Cañadillas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24979 , F 28, S 8, H M 401448, I/A 23 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: NINFEA INSTALACION FOTOVOLTAICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bryon Justin Roger
- Bryon Justin Roger
- Delicado Trigo Manuel Esteban
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Diez Zapatero Juan Carlos
- Fernandez Perez Jesus
- Gadea De Miguel Raquel
- Garcia Monzon Alonso Carlos
- Herrera Eusebio Gregorio
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Mañas Ariza Maria Teresa
- Montero Ezpondaburu Ignacio
- Palacios Castañeda Luis
- SANTANDER INVESTMENT SA
- Veguez Cañadillas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24784 , F 172, S 8, H M 400801, I/A 22 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
VER MAS ACTOS
Información de VEGUEZ CAÑADILLAS CARLOS
Mostramos los datos de VEGUEZ CAÑADILLAS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGUEZ CAÑADILLAS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos