VEGA VILLALBA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de VEGA VILLALBA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA VILLALBA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CKP ASESORES SL | Administrador Unico | 02/05/2023 | |
ARGENT INVEST SL | Administrador Unico | 11/04/2023 | |
VEGA & SEVILLA LITERARY AND FILM AGENCY SL | Apoderado Solidario | 17/02/2017 | |
PAGINA TRES AGENCIA LITERARIA SL | Apoderado | 19/05/2011 |
VINCULACIONES DE VEGA VILLALBA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA VILLALBA MARIA DEL PILAR
Empresa: CKP ASESORES SL
Administrador Unico
- Vega Villalba Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48762 , F 1, S 8, H B 595271, I/A 1 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: ARGENT INVEST SL
Administrador Unico
- Vega Villalba Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47821 , F 149, S 8, H B 563286, I/A 4 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-08
Empresa: PAGINA TRES AGENCIA LITERARIA SL
Administrador Unico
- Vega Villalba Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42557 , F 49, S 8, H B 409768, I/A 6 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Apoderado Solidario
- Vega Villalba Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45770 , F 78, S 8, H B 498413, I/A 2 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: PAGINA TRES AGENCIA LITERARIA SL
Administrador Unico
- Vega Villalba Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42557 , F 49, S 8, H B 409768, I/A 5 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-08
Empresa: AGENCIA LITERARIA LETRAS PROPIAS SL
Apoderado
- Garcia Hareg Millan Daniel Tufik
- Herrera Fayos Roser
- Vega Villalba Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42557 , F 47, S 8, H B 409768, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-08
Información de VEGA VILLALBA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de VEGA VILLALBA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA VILLALBA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos