VEGA TORO MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de VEGA TORO MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEGA TORO MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINIBUY SRL | Administrador Unico | 02/01/2018 |
VINCULACIONES DE VEGA TORO MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA TORO MANUEL ANGEL
Empresa: MARTIN BETUN SRL
Administrador Unico
- Vega Toro Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6440 , F 23, S 8, H SE115269, I/A 4 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-41
Empresa: MINIBUY SRL
Administrador Unico
- Vega Toro Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474 , F 156, S 8, H SE116016, I/A 1 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-41
Empresa: BIRD CRUISE DEL SUR SRL
Administrador Unico
- Vega Toro Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6440 , F 20, S 8, H SE115269, I/A 1 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-41
Información de VEGA TORO MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de VEGA TORO MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA TORO MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos