VEGA PIÑOL JOSE DANIEL
Informe ejecutivo de VEGA PIÑOL JOSE DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VEGA PIÑOL JOSE DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2G CIRCULAR TECHNOLOGIES ENGINEERING SL | Secretario | 05/08/2024 | |
2G CIRCULAR TECHNOLOGIES ENGINEERING SL | Consejero | 05/08/2024 | |
2G CHEMICAL PLASTIC RECYCLING SL | Apoderado | 06/11/2023 | |
2G CHEMICAL PLASTIC RECYCLING SL | Secretario | 21/08/2023 | |
2G CHEMICAL PLASTIC RECYCLING SL | Consejero | 21/08/2023 | |
CAPITAL PROJECT INVESTMENT CORPORATE SL | Apoderado Solidario | 21/07/2023 | |
CAPITAL PROJECT INVESTMENT CORPORATE SL | Administrador Mancomunado | 11/07/2023 |
VINCULACIONES DE VEGA PIÑOL JOSE DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA PIÑOL JOSE DANIEL
Consejero Delegado
Consejero
- Ramis Valls Jorge
- Ribases Haro Eduard
- Vega Piñol Jose Daniel
Presidente
Secretario
- Vega Piñol Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 62510, I/A 1 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-43
Empresa: BREATH & GROWTH CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Vega Piñol Jose Daniel
Consejero
- Vega Piñol Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 566549, I/A 3 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: 2GBIOFUELS SL
Apoderado
- Vega Piñol Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 158, S 8, H T 56848, I/A 10 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-43
Empresa: 2GBIOFUELS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ramis Valls Jorge
- Ribases Haro Eduard
- Vega Piñol Jose Daniel
Presidente
Secretario
- Vega Piñol Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 88, S 8, H T 56848, I/A 6 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-43
Apoderado Solidario
- Andre Bianchi Aires De Carvalho Barbosa
- Reig Escale Joan
- Vega Piñol Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37155 , F 208, S 8, H B 300672, I/A 7 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Administrador Mancomunado
- Andre Bianchi Aires De Carvalho Barbosa
- Reig Escale Joan
- Vega Piñol Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37155 , F 207, S 8, H B 300672, I/A 6 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-08
Administrador Unico
- Vega Piñol Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37155 , F 207, S 8, H B 300672, I/A 6 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-08
Empresa: 2GBIOFUELS SL
Consejero Delegado
- Vega Piñol Jose Daniel
Consejero
- Clusellas Macia Rafael
- Reig Escale Joan
- Vega Piñol Jose Daniel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 86, S 8, H T 56848, I/A 4 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-43
Empresa: BREATH & GROWTH CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Vega Piñol Jose Daniel
Consejero
- Jareño Fernandez Pedro
- Mont Sancho Guillem
- Ormad Rodriguez Alfonso
- Reynes Molist Nuria
- Vega Piñol Jose Daniel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47926 , F 124, S 8, H B 566549, I/A 1 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: 2GBIOFUELS SL
Consejero Delegado
- Vega Piñol Jose Daniel
Consejero
- Clusellas Macia Rafael
- Reig Escale Joan
- Vega Piñol Jose Daniel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46259 , F 4, S 8, H B 514538, I/A 2 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
VER MAS ACTOS
Información de VEGA PIÑOL JOSE DANIEL
Mostramos los datos de VEGA PIÑOL JOSE DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA PIÑOL JOSE DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos