VEGA PAYO HAYDEE BEATRIZ
Informe ejecutivo de VEGA PAYO HAYDEE BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VEGA PAYO HAYDEE BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOPI LOGISTICA INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 13/11/2020 | |
SOFIA 58 FOOD TRADE SL | Administrador Unico | 29/09/2020 | |
EL TREBOL FRANCHISING SL | Socio Unico | 03/09/2020 | |
EL TREBOL FRANCHISING SL | Administrador Unico | 03/09/2020 | |
CATALINA 58 FOOD TRADE SL | Administrador Unico | 22/09/2017 | |
ISIDRO 58 FOOD TRADE SL | Administrador Unico | 22/09/2017 | |
JUSTINO 58 FOOD TRADE SL | Administrador Unico | 22/09/2017 | |
LOLO 58 FOOD TRADE SL | Administrador Unico | 22/09/2017 | |
TREBOL 58 NEGOCIOS E INVERSIONES SL | Socio Unico | 11/09/2017 | |
TREBOL 58 NEGOCIOS E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 11/09/2017 |
VINCULACIONES DE VEGA PAYO HAYDEE BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA PAYO HAYDEE BEATRIZ
Empresa: FERREYRA VEGA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 213, S 8, H M 539649, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27584 , F 63, S 8, H M 497067, I/A 2 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: SOFIA 58 FOOD TRADE SL
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40940 , F 44, S 8, H M 726182, I/A 1 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Empresa: EL TREBOL FRANCHISING SL
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40774 , F 80, S 8, H M 723360, I/A 1 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
Empresa: EL TREBOL FRANCHISING SL
Socio Único
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40774 , F 80, S 8, H M 723360, I/A 1 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
Empresa: LOLO 58 FOOD TRADE SL
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36405 , F 10, S 8, H M 654063, I/A 1 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: JUSTINO 58 FOOD TRADE SL
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36405 , F 1, S 8, H M 654062, I/A 1 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: ISIDRO 58 FOOD TRADE SL
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36364 , F 219, S 8, H M 653315, I/A 1 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: CATALINA 58 FOOD TRADE SL
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36364 , F 211, S 8, H M 653314, I/A 1 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: TREBOL 58 NEGOCIOS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Vega Payo Haydee Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36351 , F 111, S 8, H M 653122, I/A 1 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
VER MAS ACTOS
Información de VEGA PAYO HAYDEE BEATRIZ
Mostramos los datos de VEGA PAYO HAYDEE BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA PAYO HAYDEE BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos