VEGA MORILLAS AMPARO
Informe ejecutivo de VEGA MORILLAS AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEGA MORILLAS AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MR GESTION INDUSTRIAL Y FERROVIARIA SL | Administrador Unico | 16/06/2020 |
VINCULACIONES DE VEGA MORILLAS AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MORILLAS AMPARO
Administrador Unico
- Rueda Requena Sebastian
- Vega Morillas Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9538, L 6820, F 206, S 8, H V 150857, I/A 5 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-46
Administrador Unico
- Mora Romero Francisca
- Vega Morillas Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9538, L 6820, F 206, S 8, H V 150857, I/A 5 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-46
Empresa: APOYO INDUSTRIAL FERROVIARIO SL
Apoderado
- Vega Morillas Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22194 , F 196, S 8, H M 396112, I/A 15 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-28
Empresa: APOYO INDUSTRIAL FERROVIARIO SL
Apoderado
- Vega Morillas Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22194 , F 195, S 8, H M 396112, I/A 13 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: APOYO INDUSTRIAL FERROVIARIO SL
Administrador Unico
- Vega Morillas Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22194 , F 194, S 8, H M 396112, I/A 12 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Información de VEGA MORILLAS AMPARO
Mostramos los datos de VEGA MORILLAS AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MORILLAS AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos