VEGA MONTES BELEN
Informe ejecutivo de VEGA MONTES BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VEGA MONTES BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REGISA D.C. SA | Apoderado Mancomunado | 28/09/2009 | 13/08/2013 |
REGISA D.C. SA | Apoderado Mancomunado | 19/10/2009 | 13/08/2013 |
REGISA D.C. SA | Apoderado Mancomunado | 13/08/2013 | |
LACTEOS GRANDA SA | Apoderado Mancomunado | 13/08/2013 | |
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DICAR SA | Apoderado Mancomunado | 14/08/2012 |
VINCULACIONES DE VEGA MONTES BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MONTES BELEN
Empresa: LACTEOS GRANDA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 217, S 8, H AS 960, I/A 17 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-33
Empresa: REGISA D.C. SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Alvarez Miguel Angel
- Garcia Alvarez Miguel Angel
- Perez Muñiz Diego
- Perez Muñiz Diego
- Rodriguez Fernandez Pablo Ignacio
- Rodriguez Fernandez Pablo Ignacio
- Vega Montes Belen
- Vega Montes Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 69, S 8, H AS 572, I/A 34 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-33
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DICAR SA
Apoderado Mancomunado
- Rodriguez Rodriguez Fernando
- Vega Montes Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 190, S 8, H AS 21392, I/A 42 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-33
Empresa: REGISA D.C. SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Alvarez Miguel Angel
- Perez Muñiz Diego
- Rodriguez Fernandez Pablo Ignacio
- Vega Montes Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 68, S 8, H AS 572, I/A 26 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-33
Empresa: REGISA D.C. SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Alvarez Miguel Angel
- Perez Muñiz Diego
- Rodriguez Fernandez Pablo Ignacio
- Vega Montes Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 68, S 8, H AS 572, I/A 25 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-33
Información de VEGA MONTES BELEN
Mostramos los datos de VEGA MONTES BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MONTES BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos