VEGA MICHELENA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de VEGA MICHELENA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEGA MICHELENA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEMICH SL | Administrador Unico | 11/04/2012 | |
IRUN STOCKS SL | Administrador Unico | 13/03/2012 |
VINCULACIONES DE VEGA MICHELENA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MICHELENA JOSE LUIS
Empresa: VIGNEMALE SL
Liquidador
- Vega Michelena Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 54, S 8, H SS 22308, I/A 3 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-20
Empresa: VIGNEMALE SL
Administrador Solidario
- Vega Michelena Ignacio
- Vega Michelena Jose Luis
Liquidador
- Vega Michelena Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 54, S 8, H SS 22308, I/A 3 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-20
Empresa: VEMICH SL
Administrador Unico
- Vega Michelena Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 191, S 8, H SS 19558, I/A 2 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-20
Empresa: IRUN STOCKS SL
Administrador Unico
- Vega Michelena Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996 , F 154, S 8, H SS 21559, I/A 3 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-20
Empresa: IRUN STOCKS SL
Administrador Solidario
- Vega Michelena Ignacio
- Vega Michelena Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996 , F 154, S 8, H SS 21559, I/A 3 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-20
Información de VEGA MICHELENA JOSE LUIS
Mostramos los datos de VEGA MICHELENA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MICHELENA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos