VEGA MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de VEGA MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VEGA MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MCAA VEGA MARTINEZ SL | Administrador Mancomunado | 12/02/2020 | |
VIZA INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES SL | Administrador Mancomunado | 02/04/2019 |
VINCULACIONES DE VEGA MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MARTINEZ ANTONIO
Empresa: MCAA VEGA MARTINEZ SL
Administrador Mancomunado
- Vega Martinez Andres Manuel
- Vega Martinez Antonio
- Vega Martinez Carmen
- Vega Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314, L 4314, F 130, S 8, H PO 66489, I/A 1 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-36
Empresa: CTAG-IDIADA SAFETY TECHNOLOGY SL
Consejero
- Vega Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739, L 2739, F 113, S 8, H PO 30731, I/A 17 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-36
Empresa: VIZA G.E.C.A. SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
Consejero
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
- Vega Martinez Manuel
Presidente
- Vega Martinez Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790, L 2790, F 134, S 8, H PO 31625, I/A 19 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-36
Empresa: ALMACENAMIENTOS Y MONTAJES SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 1033, F 191, S 8, H PO 2525, I/A 29 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-36
Empresa: VIZA AUTOMOCION SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 1012, F 118, S 8, H PO 2273, I/A 47 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-36
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278, L 4278, F 60, S 8, H PO 65058, I/A 1 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-36
Empresa: VIZA AUTOMOCION SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 1012, F 117, S 8, H PO 2273, I/A 41 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-36
Empresa: VIZA AUTOMOCION SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
- Vega Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 1012, F 117, S 8, H PO 2273, I/A 41 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-36
Empresa: VIZA G.E.C.A. SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
Consejero
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
- Vega Martinez Manuel
Presidente
- Vega Martinez Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790, L 2790, F 133, S 8, H PO 31625, I/A 14 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-36
Empresa: VIZA G.E.C.A. SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Vega Martinez Antonio
Consejero
- Gonzalez Pombo Ramon
- Gonzalez Suarez Ramon Emilio
- Suarez Alvarez Consuelo
- Vega Martinez Antonio
- Vega Martinez Manuel
Presidente
- Vega Martinez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790, L 2790, F 133, S 8, H PO 31625, I/A 14 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-36
VER MAS ACTOS
Información de VEGA MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de VEGA MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos