VEGA JUNCO CARLOS
Informe ejecutivo de VEGA JUNCO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA JUNCO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFECT SOUND SL | Administrador Solidario | 11/06/2019 |
VINCULACIONES DE VEGA JUNCO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA JUNCO CARLOS
Empresa: PERFECT SOUND SL
Administrador Solidario
- Lopezosa Burgui Sergio
- Vega Junco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28049 , F 18, S 8, H M 505440, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: PERFECT SOUND SL
Administrador Unico
- Vega Junco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28049 , F 18, S 8, H M 505440, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: PERFECT SOUND SL
Administrador Unico
- Vega Junco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28049 , F 17, S 8, H M 505440, I/A 3 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Empresa: PERFECT SOUND SL
Administrador Solidario
- Scapin Elisa
- Vega Junco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28049 , F 17, S 8, H M 505440, I/A 3 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Empresa: PERFECT SOUND SL
Administrador Solidario
- Scapin Elisa
- Vega Junco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28049 , F 17, S 8, H M 505440, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: PERFECT SOUND SL
Administrador Unico
- Vega Junco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28049 , F 17, S 8, H M 505440, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: PERFECT SOUND SL
Administrador Unico
- Vega Junco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28049 , F 15, S 8, H M 505440, I/A 1 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Información de VEGA JUNCO CARLOS
Mostramos los datos de VEGA JUNCO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA JUNCO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos