VEGA GONZALEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de VEGA GONZALEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VEGA GONZALEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES EL GALLO SL | Consejero | 21/06/2024 | |
GRASS CLUB SA | Consejero | 10/12/2013 | |
SUNFLOR SA | Consejero | 13/08/2013 |
VINCULACIONES DE VEGA GONZALEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA GONZALEZ MERCEDES
Empresa: GRASS CLUB SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Caballero Olcina Carlos
- COMERCIAL FALCON DE LA FE SL
- Construcciones Y Edificios Especiales Sociedad Ano
- INVERSIONES KELI SL
- INVERSIONES PATRIMONIALES VIMES SL
- Lang Lenton Leon Arturo
- Megias Pombo Andres
- Mendez Martin Rafael
- Quintana Barber Alejandro
- Vega Gonzalez Antonio
- Vega Gonzalez Mercedes
- Villalobos De Paiz Marcelino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 6967, I/A 98 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-35
Empresa: SUNFLOR SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 7005, I/A 71 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-35
Empresa: INVERSIONES EL GALLO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Vega Gonzalez Antonio
- Vega Gonzalez Isabel
- Vega Gonzalez Maria Del Pino
- Vega Gonzalez Marta
- Vega Gonzalez Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 5746, I/A 16 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-35
Empresa: INVERSIONES EL GALLO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Vega Gonzalez Mercedes
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 5746, I/A 16 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-35
Empresa: GRASS CLUB SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 37, S 8, H GC 6967, I/A 97 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-35
Empresa: SUNFLOR SA
Consejero
- AMANAY TINERFE SL
- Caballero Olcina Carlos
- Lang Lenton Leon Arturo
- Megias Pombo Andres
- Vega Gonzalez Antonio
- Vega Gonzalez Mercedes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 78, S 8, H GC 7005, I/A 70 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-35
Empresa: SUNFLOR SA
Consejero
- AMANAY TINERFE SL
- EQUES CORRIGIA SL
- Lang Lenton Leon Arturo
- Megias Pombo Andres
- Vega Gonzalez Antonio
- Vega Gonzalez Mercedes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 77, S 8, H GC 7005, I/A 63 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-35
Empresa: GRASS CLUB SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 31, S 8, H GC 6967, I/A 84 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-35
Empresa: TOPIGS NORSVIN ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vega Gonzalez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 64, S 8, H M 236996, I/A 18 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Empresa: GRASS CLUB SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 29, S 8, H GC 6967, I/A 72º (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-35
VER MAS ACTOS
Información de VEGA GONZALEZ MERCEDES
Mostramos los datos de VEGA GONZALEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA GONZALEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos