VEGA GONZALEZ MARCOS TOMAS
Informe ejecutivo de VEGA GONZALEZ MARCOS TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VEGA GONZALEZ MARCOS TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2013 | 02/03/2017 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado Mancomunado | 19/06/2012 | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE VEGA GONZALEZ MARCOS TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA GONZALEZ MARCOS TOMAS
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anton Diez Andres
- Ayuso Herrera Jose Antonio
- Castello Arizo Antonio
- Collado Angulo Miguel
- Collado Angulo Miguel
- Corton Tarazona Luis Enrique
- Diaz Neupaver Jose Angel
- Edo Salvador Josefa
- Eraso Eraso Vicente
- Espino Baez Cesareo Mariano
- Gomez Inaraja Juan Antonio
- Gonzalez Fernandez Miguel Angel
- Gonzalez Gutierrez Francisco Javier
- Guemes Monasterio Jose Antonio
- Gutierrez Cuevas Jose Antonio
- Juarez Rodriguez Miguel Angel
- Julian Martin Martin
- Luis Miguel Laita Saiz
- Maria Del Carmen Rosique Rabasco
- Morago Salinas Justo
- Nuñez Fuertes Angel Enrique
- Ordoño Tobar Roberto
- Pastor Gilmartin Vicente
- Perez Valenzuela Jose Antonio
- Planell Hernandez Valentin
- Pozo Rubio Manuel Del
- Ruiz Diaz Velasco Manuel
- Sanfrutos Aparicio Africa
- Santacruz Ibiricu Juan Antonio
- Santamaria Gil Maria Del Carmen
- Santiago Espejo Juan
- Suarez Martinez Jose
- Torregrosa Juan Valeriano Manuel
- Vega Gonzalez Marcos Tomas
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Antonio Luis Sanchez Espejo
- Antonio Luis Sanchez Espejo
- Argos Lopez Enrique
- Camazon Garcia Jose Antonio
- Carmen Del Moral Hernandez
- Egusquiza Blanco Maria Luz
- Enrique Riaño Navarro
- Fernandez Benito Federico
- Francisco Luis Budiño Martinez
- Gomez Incera Juan Carlos
- Jose Ramos Egea
- Jose Ramos Egea
- Juan Picazo Picazo
- Manuel Lopez Garcia
- Manuel Sanchez Dominguez
- Manuel Tome Mendez
- Mendizabal Abascal Manuel Carlos
- Poza Garcia Angel
- Raimundo Guerrero Bejines
- Roman Huerta Martin
- Sainz Estrada Carlos
- Valle Estelche Jose Angel
- Vega Gallardo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 107, S 8, H S 1960, I/A 3185 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saez De Cerain Guevara Blanca
- Saldaña Valles Maria Asuncion
- Salgado Rodriguez Desideria Maria
- Sampedro Gomez Isaac
- Sampedro Trujillano Vicente
- Samperio Diego Rocio
- San Claudio Diez Jose
- San Emeterio Marin Fernando
- San Martin Boullosa Adriana
- San Martin Calleja Jose Francisco
- Sanchez Abad Belen
- Sanchez Blazquez Abel
- Sanchez Bote Ana
- Sanchez Chico Jesus Javier
- Sanchez Cotelo Maria Vanesa
- Sanchez Folgueiras Raul
- Sanchez Freiria Ines
- Sanchez Garcia Bonifacio
- Sanchez Garcia Francisco Javier
- Sanchez Garcia Jose Luis
- Sanchez Gonzalez-dans Rafael
- Sanchez Hernandez Lorena
- Sanchez Iglesias Juan Jesus
- Sanchez Lorenzo Jose
- Sanchez Lorenzo Paloma
- Sanchez Martin Maria Luisa
- Sanchez Martinez Jose Maria
- Sanchez Perez Virginia
- Sanchez Resta Oscar
- Sanchez Sanchez Carlos
- Sanchez Ulloa Juan
- Sanmartin Rivadulla Ovidio
- Santamaria Lebaniegos Silvia
- Santamaria Martinez Virginia
- Santamaria Vigiola Karmele
- Santana Menendez Francisco
- Santiago Gomez Tamara De
- Santorum Vidal Amalia
- Santos Bernaola Javier
- Santos Gallego Santiago
- Santos Varela Jesus Jose
- Santoyo Zamora Jaime Andres
- Sanz Cordobes Damian
- Sanz De Miguel Ignacio
- Sanz Roncal Iñigo
- Sanz Sobaler Alvaro
- Sarnago Tejero Sergio
- Sayas Ruiz De Gauna Francisco
- Schutze Vallines Gabriel Angel
- Seco Rodriguez Valentin
- Seijo Garcia Jose Andres
- Selle Vazquez Jose Antonio
- Seoane Cachaza Ruth Maria
- Seoane Lesta Jose Luis
- Serrano Hernandez Esmeralda
- Serrano Illana Juan Jose
- Sierra Freire Jose Antonio
- Silos Lazaro Jose Antonio
- Silva Fontan Jose
- Silva Garrido Manuel
- Silva Rodriguez Eva Maria
- Sinovas Sanz Jose Luis
- Sixto Moran Laura
- Sombria De Andres David
- Somoano Ajanguren Rafael
- Soto Peña Jose Luis
- Souto Fernandez Beatriz
- Suarez Abeijon Maria Del Carmen
- Suarez Garcia Edmundo
- Suarez Garcia Maria Dolores
- Suarez Marcos Jose Felipe
- Suarez Martinez David
- Suarez Miranda Rosario
- Suarez Prieto Joaquin
- Suarez Rodriguez Marta Maria
- Suescun Cruces Maria Asuncion
- Suevos Nieto Jaime
- Suinaga Landa Itziar
- Suñe Rams Jaume
- Talledo Lopez Alberto
- Tangido Gonzalez Joseba
- Tarancon Hernandez Ignacio
- Teijeiro Gonzalez Javier
- Teijeiro Lopez Carlos
- Teijeiro Lorenzo Sandra
- Tejero Alvarez Benito
- Tello Alvarez David
- Tena Ponce Luis Miguel
- Tenorio Ramos Alberto
- Teran Lopez Rosa Maria
- Teran Martinez Diego
- Terente Garcia Pablo
- Tilve Besada Maria Del Rocio
- Tofiño Gonzalez Pablo Francisco
- Toranzo Sancho Luis Pablo
- Torices Sierra Desiree
- Torres Diez Pedro Jesus
- Torrontegui Ansotegui Iñigo
- Touron Gil Melania
- Trasande Silva Victor
- Treviño Romojaro Silvia
- Triviño Garcia Fernando Jose
- Troitiño Barros Susana
- Trueba Muñoz Javier Francisco
- Tubio Lorenzo Jose Manuel
- Tudela Sanchez Maria Carmen
- Ubeda Diaz Felix
- Urcelay Ayustuy Agustin
- Uriarte Osa Juan Maria
- Uribe Arnaiz Miren Edurne
- Urquiola Martinez De Lizarduy Francisco De Borja
- Uzal Gomez Jose Carlos
- Vacas Blazquez Arturo
- Vadillo Ibañez Juan Antonio
- Val Chaurri Jorge Alberto Del
- Val Rodriguez Maria Dolores
- Valcarce Gonzalez Javier
- Valdes Martinez Manuel
- Valdes Prieto Veronica
- Valldeperez Ponce Cristina
- Valle Alvarez Lisandra
- Valle Garcia Marco Antonio
- Valle Suero Maria Del
- Vallejo Muñoz Patricia
- Valtierra Iglesias Casto
- Valtierra Iglesias Francisco Javier
- Vara Pascual Maria Esther
- Varela Blanco Jose Carlos
- Varela Bramwell Mariana Ramona
- Varela Ferreiro Jesus
- Varela Pousa Silvia
- Vargas Garcia Maria Alida
- Vazquez Alonso Emilio
- Vazquez Cerviño Monica
- Vazquez Gonzalez Jose Ramon
- Vazquez Gutierrez Julian
- Vazquez Mendez Constantino Manuel
- Vazquez Rey Servando
- Vazquez Seoane Jose Javier
- Vega Gonzalez Marcos Tomas
- Vega Lagares Maria Jose
- Veiga Eiras Jose Ramon
- Veiga Eiroa Jose Ramon
- Veiga Pajon Almudena
- Velasco Hernandez David
- Velasco Jornet Salvador
- Velazquez De Castro Ruiz Francisco
- Veleiro Lopez Julia Maria
- Ventosa Gomez Luis Manuel
- Vico Muñoz Antonio
- Vidal Albesa Juan Jose
- Vidal Paz Armando
- Vidal Pena Silvia
- Vila Vilar Paula
- Vilanova Aragunde Patricia
- Vilas Martinez Maria Del Mar
- Vilela Plaza Jose Enrique
- Villalain Mansilla Jose Oscar
- Villalon Del Canto Alberto
- Villardon Placer Sergio
- Vivar Cerrato Blanca Maria
- Vives Moronta Astrid
- Vizcaino Lopez Luis
- Yanes Carracedo Santiago
- Yetano Pozuelo Maria Luisa
- Zabala Mouriz Gabriel
- Zapico Gonzalez Maria Rosa
- Zapico Marin Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 10, S 8, H S 1960, I/A 2317 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-39
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado
- Bueno Naranjo Ricardo
- Castello Belda Ignacio
- Cereijo Lodeiro Alfredo
- Diaz Lopez Constantino
- Garcia Gomez Luisa Fernanda
- Garcia Rodriguez Francisco Javier
- Godino Roldan Silvia
- Herrero Batalla Cristina
- Lazaro Gonzalez Luis Angel
- Lopez De Felix Ricardo
- Nieto Medina Juan Luis
- Palacios Ibeas Luis Fernando
- Pastoriza Escalea Inmaculada
- Pereda Diaz De La Barcena Jose Antonio
- Perez Alvarez Maria Celia
- Prada Larrea Cristina
- Rodriguez Rodriguez Francisco Javier
- Rojas Millan Enrique
- Sanchez Largo Juan Carlos
- Vega Gonzalez Marcos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29412 , F 38, S 8, H M 28968, I/A 6381 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Información de VEGA GONZALEZ MARCOS TOMAS
Mostramos los datos de VEGA GONZALEZ MARCOS TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA GONZALEZ MARCOS TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos