VEGA GARCIA MANUELA
Informe ejecutivo de VEGA GARCIA MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEGA GARCIA MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL | Administrador Unico | 24/12/2014 | 18/01/2023 |
VINCULACIONES DE VEGA GARCIA MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA GARCIA MANUELA
Empresa: NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL
Administrador Unico
- Vega Garcia Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351, L 4258, F 113, S 8, H MA126065, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-29
Empresa: NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL
Administrador Unico
- Vega Garcia Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351, L 4258, F 113, S 8, H MA126065, I/A 1 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-29
Información de VEGA GARCIA MANUELA
Mostramos los datos de VEGA GARCIA MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA GARCIA MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos