VEGA GARAY IDOIA
Informe ejecutivo de VEGA GARAY IDOIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA GARAY IDOIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MECANICOS VEGA LOPEZ HERMANOS SA | Administrador Solidario | 20/09/2011 |
VINCULACIONES DE VEGA GARAY IDOIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA GARAY IDOIA
Administrador Solidario
- Vega Garay Idoia
- Vega Garay Maria Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 40, S 8, H VI 2156, I/A 19 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-01
Apoderado
- Vega Garay Idoia
- Vega Garay Maria Iciar
- Vega Martinez Javier
- Vega Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 223, S 8, H VI 2156, I/A 15 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-01
Administrador Solidario
- Vega Garay Idoia
- Vega Garay Maria Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 215, S 8, H VI 2156, I/A 12 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-01
Consejero
- Vega Garay Idoia
- Vega Garay Maria Iciar
- Vega Martinez Javier
- Vega Martinez Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Vega Garay Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 215, S 8, H VI 2156, I/A 12 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-01
Consejero
- Vega Garay Idoia
- Vega Garay Maria Iciar
- Vega Martinez Javier
- Vega Martinez Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Vega Garay Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 215, S 8, H VI 2156, I/A 10 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-01
Información de VEGA GARAY IDOIA
Mostramos los datos de VEGA GARAY IDOIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA GARAY IDOIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos