VEGA FERRERO PATRICIA
Informe ejecutivo de VEGA FERRERO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VEGA FERRERO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERGENYS GESTION SL | Socio Unico | 13/06/2022 | |
SERGENYS GESTION SL | Administrador Unico | 13/06/2022 | |
TALLERES TRANSTRUCK SL | Apoderado | 21/02/2018 | |
TALLERES INTRUCKLOGIS SL | Apoderado Solidario | 08/01/2018 | |
LOGITRANS 2013 SL | Apoderado Solidario | 27/09/2017 | |
GESLOLA Y SERVINTE SL | Apoderado Solidario | 22/08/2017 | |
TODO RUTA LEON SL | Apoderado Solidario | 11/05/2017 | |
TRANSLOGISER SL | Apoderado Solidario | 10/05/2017 | |
ASINLOG GESTION SL | Apoderado Solidario | 04/05/2017 |
VINCULACIONES DE VEGA FERRERO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA FERRERO PATRICIA
Empresa: INTER TAXI SL
Apoderado Solidario
- Ferrero Barrientos Ana Maria
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220 , F 138, S 8, H AS 50368, I/A 4 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-33
Empresa: SERGENYS GESTION SL
Administrador Unico
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 52, S 8, H LE 27588, I/A 1 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-24
Empresa: SERGENYS GESTION SL
Socio Único
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 52, S 8, H LE 27588, I/A 1 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-24
Empresa: TALLERES TRANSTRUCK SL
Apoderado
- Ferrero Barrientos Ana Maria
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36650 , F 134, S 8, H M 657399, I/A 2 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: TALLERES INTRUCKLOGIS SL
Apoderado Solidario
- Ferrero Barrientos Ana Maria
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 214, S 8, H AS 52173, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-33
Empresa: LOGISTICA HALTRY SL
Apoderado Solidario
- Ferrero Barrientos Ana Maria
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32008 , F 152, S 8, H M 575924, I/A 4 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: LOGISTICA HALTRY SL
Administrador Unico
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32008 , F 151, S 8, H M 575924, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: LOGITRANS 2013 SL
Apoderado Solidario
- Ferrero Barrientos Ana Maria
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 182, S 8, H M 580811, I/A 5 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Empresa: GESLOLA Y SERVINTE SL
Apoderado Solidario
- Ferrero Barrientos Ana Maria
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4266 , F 59, S 8, H AS 51599, I/A 3 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-33
Empresa: GESLOLA Y SERVINTE SL
Apoderado
- Vega Ferrero Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4266 , F 59, S 8, H AS 51599, I/A 3 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-33
VER MAS ACTOS
Información de VEGA FERRERO PATRICIA
Mostramos los datos de VEGA FERRERO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA FERRERO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos