VEGA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de VEGA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VEGA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIDEGAIN VEGA SL | Apoderado | 25/07/2022 | 18/01/2023 |
PEREZ TORRES MARITIMA SL | Apoderado | 01/06/2015 | |
CELTIC FORWARDING SL | Apoderado | 30/11/2010 |
VINCULACIONES DE VEGA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: BIDEGAIN VEGA SL
Apoderado
- Vega Fernandez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883 , F 16, S 8, H SE 11010, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-41
Apoderado
- Vega Fernandez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 82, S 8, H SE 11010, I/A 7 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-41
Empresa: PEREZ TORRES MARITIMA SL
Apoderado
- Feijoo Veleiro Manuel
- Fernandez Perez Felipe
- Vales Ramos Jose Manuel
- Vega Fernandez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991, L 2991, F 220, S 8, H PO 38220, I/A 53 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-36
Empresa: CELTIC FORWARDING SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Fernandez Vazquez Bernardo
- Vega Fernandez Maria De Los Angeles
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773, L 773, F 168, S 8, H PO 6871,1 , I/ 11 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-36
Información de VEGA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de VEGA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos