VEGA CORDOBA ISABEL
Informe ejecutivo de VEGA CORDOBA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VEGA CORDOBA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO CETELEM SA | Apoderado | 23/07/2019 | 04/07/2022 |
GCC CONSUMO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Apoderado | 13/08/2019 | 07/06/2022 |
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESOURCES AS SERVICES SA | Apoderado | 12/02/2009 | 18/06/2010 |
FIMESTIC EXPANSION SA | Apoderado | 26/02/2009 | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE VEGA CORDOBA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA CORDOBA ISABEL
Empresa: BANCO CETELEM SA
Apoderado
- Vega Cordoba Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35387 , F 59, S 8, H M 66979, I/A 595 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Apoderado
- Vega Cordoba Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 124, S 8, H M 618180, I/A 70 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Apoderado
- Vega Cordoba Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34386 , F 24, S 8, H M 618180, I/A 43 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Empresa: BANCO CETELEM SA
Apoderado
- Vega Cordoba Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35387 , F 39, S 8, H M 66979, I/A 558 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Empresa: EFFICO IBERIA SA
Apoderado
- Rouffiac Philippe
- Vega Cordoba Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23378 , F 152, S 8, H M 61707, I/A 67 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Empresa: FIMESTIC EXPANSION SA
Apoderado
- Rodriguez Luna Frutos-pedro
- Rodriguez Luna Frutos-pedro
- Vega Cordoba Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22985 , F 180, S 8, H M 116661, I/A 76 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Empresa: FIMESTIC EXPANSION SA
Apoderado
- Vega Cordoba Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22985 , F 177, S 8, H M 116661, I/A 68 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Empresa: EFFICO IBERIA SA
Apoderado
- Vega Cordoba Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23378 , F 147, S 8, H M 61707, I/A 56 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-28
Información de VEGA CORDOBA ISABEL
Mostramos los datos de VEGA CORDOBA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA CORDOBA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos