VEGA CARRIO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de VEGA CARRIO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEGA CARRIO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSNALON SA | Consejero Delegado Mancomunado | 25/08/2022 | |
TRANSNALON SA | Presidente | 25/08/2022 | |
TRANSNALON SA | Consejero | 25/08/2022 |
VINCULACIONES DE VEGA CARRIO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA CARRIO JOSE MANUEL
Empresa: CETRALAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuendia Alonso Julian
- Cuendia Palacios Marcelino
- Felgueroso Torre Jesus Manuel
- Sanchez Collia Marcos
- Vega Carrio Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 218, S 8, H AS 21042, I/A 12 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-33
Empresa: TRANSNALON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuendia Alonso Julian
- Felgueroso Torre Jesus Manuel
- Vega Carrio Jose Manuel
Consejero
Presidente
- Vega Carrio Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 178, S 8, H AS 14215, I/A 16 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-33
Empresa: TRANSNALON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuendia Alonso Julian
- Felgueroso Torre Jesus Manuel
- Vega Carrio Jose Manuel
Consejero
Presidente
- Vega Carrio Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 178, S 8, H AS 14215, I/A 16 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-33
Empresa: TRANSNALON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuendia Alonso Julian
- Felgueroso Torre Jesus Manuel
- Vega Carrio Jose Manuel
Consejero
Presidente
- Vega Carrio Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 178, S 8, H AS 14215, I/A 15 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-33
Empresa: TRANSNALON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuendia Alonso Julian
- Felgueroso Torre Jesus Manuel
- Vega Carrio Jose Manuel
Consejero
Presidente
- Vega Carrio Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 178, S 8, H AS 14215, I/A 15 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-33
Empresa: CETRALAN SL
Consejero
- Cuendia Alonso Julian
- Cuendia Palacios Marcelino
- Sanchez Collia Marcos
- Vega Carrio Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 217, S 8, H AS 21042, I/A 10 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-33
Empresa: TRANSNALON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuendia Alonso Julian
- Felgueroso Torre Jesus Manuel
- Vega Carrio Jose Manuel
Presidente
- Vega Carrio Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 177, S 8, H AS 14215, I/A 14 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-33
Empresa: TRANSNALON SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 177, S 8, H AS 14215, I/A 13 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-33
Empresa: TRANSNALON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuendia Alonso Julian
- Felgueroso Torre Jesus Manuel
- Vega Carrio Jose Manuel
Consejero
Presidente
- Vega Carrio Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 177, S 8, H AS 14215, I/A 13 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-33
Información de VEGA CARRIO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de VEGA CARRIO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA CARRIO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos