VEGA CARNICERO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de VEGA CARNICERO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEGA CARNICERO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATANOR CAPITAL SL | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | 20/07/2022 |
ATANOR CAPITAL SL | Apoderado | 15/06/2020 | 25/11/2020 |
VINCULACIONES DE VEGA CARNICERO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA CARNICERO JOSE LUIS
Empresa: ATANOR CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Vega Carnicero Jose Luis
- Zambrano Ramirez Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 84, S 8, H M 719730, I/A 7 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: ATANOR CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Vega Carnicero Jose Luis
- Zambrano Ramirez Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 83, S 8, H M 719730, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: ATANOR CAPITAL SL
Apoderado
- Garcia Sanchez Carlos
- Vega Carnicero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 83, S 8, H M 719730, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Empresa: ATANOR CAPITAL SL
Apoderado
- Garcia Sanchez Carlos
- Vega Carnicero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 82, S 8, H M 719730, I/A 2 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Información de VEGA CARNICERO JOSE LUIS
Mostramos los datos de VEGA CARNICERO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA CARNICERO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos