VEGA BOZA DINORAH DE LA CARIDAD
Informe ejecutivo de VEGA BOZA DINORAH DE LA CARIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA BOZA DINORAH DE LA CARIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAPOR Y ENFRIAMIENTO SA | R.L.C.Perma. | 17/11/2023 | |
PERMARAC SUMINISTROS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 24/01/2020 | |
GRUPO HAYCO SUMINISTROS SL | Socio Unico | 09/07/2019 | |
GRUPO HAYCO SUMINISTROS SL | Administrador Unico | 09/07/2019 | |
SUPLIDORA MADRID SL | Administrador Unico | 10/06/2016 |
VINCULACIONES DE VEGA BOZA DINORAH DE LA CARIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA BOZA DINORAH DE LA CARIDAD
Empresa: VAPOR Y ENFRIAMIENTO SA
R.L.C.Perma.
- Vega Boza Dinorah De La Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45982 , F 40, S 8, H M 807983, I/A 1 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: PERMARAC SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Vega Boza Dinorah De La Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40141 , F 1, S 8, H M 713343, I/A 1 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-28
Empresa: GRUPO HAYCO SUMINISTROS SL
Administrador Unico
- Vega Boza Dinorah De La Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39413 , F 190, S 8, H M 699795, I/A 1 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Empresa: GRUPO HAYCO SUMINISTROS SL
Socio Único
- Vega Boza Dinorah De La Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39413 , F 190, S 8, H M 699795, I/A 1 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Empresa: SUPLIDORA MADRID SL
Administrador Unico
- Vega Boza Dinorah De La Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34831 , F 210, S 8, H M 626473, I/A 1 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: SUPLIDORA MADRID SL
Socio Único
- Vega Boza Dinorah De La Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34831 , F 210, S 8, H M 626473, I/A 1 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Información de VEGA BOZA DINORAH DE LA CARIDAD
Mostramos los datos de VEGA BOZA DINORAH DE LA CARIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA BOZA DINORAH DE LA CARIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos