VECCHIONI ALESSANDRA
Informe ejecutivo de VECCHIONI ALESSANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VECCHIONI ALESSANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCA NERJA SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
AMBROSIA NERJA SL | Administrador Solidario | 02/01/2018 | |
ANTICA ROMA 95 SL | Administrador Unico | 30/11/2017 |
VINCULACIONES DE VECCHIONI ALESSANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VECCHIONI ALESSANDRA
Empresa: ARCA NERJA SL
Administrador Unico
- Vecchioni Alessandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035, L 4942, F 106, S 8, H MA161037, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-29
Empresa: AMBROSIA NERJA SL
Administrador Solidario
- Knowles Stephen Anthony Edmead
- Vecchioni Alessandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5685, L 4592, F 182, S 8, H MA142821, I/A 1 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-29
Empresa: ANTICA ROMA 95 SL
Administrador Unico
- Vecchioni Alessandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878, L 791, F 208, S 8, H MA 25752, I/A 9 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-29
Información de VECCHIONI ALESSANDRA
Mostramos los datos de VECCHIONI ALESSANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VECCHIONI ALESSANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos