VAZQUEZ VIÑUELA PELAYO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ VIÑUELA PELAYO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ VIÑUELA PELAYO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAGO ENOL INICIATIVAS Y SERVICIOS LABORALES SL | Administrador Unico | 01/12/2011 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ VIÑUELA PELAYO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ VIÑUELA PELAYO
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SA
Consejero
- Alonso Cienfuegos Jose Angel
- Garcia Fernandez Jose Juan
- Garcia Villazon Manuel Antonio
- Gonzalez Arguelles Ricardo
- Gonzalez Fidalgo Luis Alberto
- Gutierrez Gonzalez Guillermo
- Menendez Fernandez Juan Jose
- Noriega Cerra Eliseo
- Rodriguez Lopez Roberto Luis
- Rodriguez Secades Alberto
- San Emeterio Lorenzo Juan Manuel
- Vazquez Fernandez Anibal Jose
- Vazquez Viñuela Pelayo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 142, S 8, H AS 15737, I/A 55 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-33
Administrador Unico
- Vazquez Viñuela Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3937 , F 152, S 8, H AS 43137, I/A 1 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-33
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SA
Consejero
- Alvarez Garcia Olga
- Garcia Fernandez Jose Juan
- Garcia Villazon Manuel Antonio
- Gonzalez Arguelles Ricardo
- Gonzalez Fidalgo Luis Alberto
- Gutierrez Gonzalez Guillermo
- Noriega Cerra Eliseo
- Rodriguez Lopez Roberto Luis
- Rodriguez Secades Alberto
- San Emeterio Lorenzo Juan Manuel
- Vazquez Fernandez Anibal Jose
- Vazquez Viñuela Pelayo
- Velasco Lopez Jose Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 141, S 8, H AS 15737, I/A 50 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-33
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SA
Consejero
- Alvarez Garcia Olga
- Fernandez Garcia Diego
- Fernandez Ibañez Miguel Angel
- Garcia Fernandez Jose Juan
- Garcia Garcia Luis Maria
- Gomez Jano Fernando
- Martinez Fernandez Dimas
- Noriega Cerra Eliseo
- Rodriguez Lopez Roberto Luis
- San Emeterio Lorenzo Juan Manuel
- Vazquez Viñuela Pelayo
- Velasco Lopez Jose Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 141, S 8, H AS 15737, I/A 50 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-33
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SA
Consejero
- Vazquez Viñuela Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 140, S 8, H AS 15737, I/A 46 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-33
Información de VAZQUEZ VIÑUELA PELAYO
Mostramos los datos de VAZQUEZ VIÑUELA PELAYO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ VIÑUELA PELAYO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos