VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALIGERS SL | Administrador Unico | 11/08/2015 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: INDOMIQUI SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Martinez Beatriz
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137 , F 122, S 8, H AS 48226, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-33
Empresa: FERMARSIL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Saez Lopez Javier
- Vazquez Iglesias Fernando
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Consejero
- Saez Lopez Javier
- Vazquez Iglesias Fernando
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19047 , F 156, S 8, H M 333007, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: GRAFICAS ARIAS MONTANO SA
Consejero
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7601 , F 57, S 8, H M 122951, I/A 36 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: GRAFICAS ARIAS MONTANO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Saez Burgos Javier
- Vazquez Sanchez David
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7601 , F 56, S 8, H M 122951, I/A 35 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: GRAFICAS ARIAS MONTANO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Saez Lopez Javier
- Vazquez Sanchez David
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7601 , F 56, S 8, H M 122951, I/A 35 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: CALIGERS SL
Administrador Unico
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087, L 3087, F 221, S 8, H PO 37637, I/A 2 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-36
Empresa: INDOMIQUI SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Martinez Beatriz
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137 , F 121, S 8, H AS 48226, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-33
Empresa: GRAFICAS ARIAS MONTANO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Saez Lopez Javier
- Vazquez Sanchez David
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7601 , F 55, S 8, H M 122951, I/A 31 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Empresa: GRAFICAS ARIAS MONTANO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Saez Lopez Javier
- Vazquez Sanchez David
- Vazquez Vazquez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7601 , F 55, S 8, H M 122951, I/A 31 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Información de VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos