VAZQUEZ VARELA JOSE-RAMON
Informe ejecutivo de VAZQUEZ VARELA JOSE-RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ VARELA JOSE-RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVILIDAD CERO EMISIONES SL | Administrador Unico | 28/11/2018 | |
GRANJAS PARDAL SL | Administrador Solidario | 17/04/2015 | |
COSTA CAION SL | Administrador Unico | 16/03/2011 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ VARELA JOSE-RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ VARELA JOSE-RAMON
Empresa: MOVILIDAD CERO EMISIONES SL
Administrador Unico
- Vazquez Varela Jose-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669 , F 5, S 8, H C 57808, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-15
Empresa: GRANJAS PARDAL SL
Administrador Solidario
- Fernando Vazquez Garcia
- Vazquez Varela Jose-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 143, S 8, H LU 2802, I/A 10 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-27
Empresa: GRANJAS PARDAL SL
Administrador Solidario
- Vazquez Garcia Antonio
- Vazquez Varela Jose-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 143, S 8, H LU 2802, I/A 10 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-27
Empresa: GRANJAS PARDAL SL
Administrador Solidario
- Vazquez Garcia Antonio
- Vazquez Varela Jose-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 143, S 8, H LU 2802, I/A 9 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-27
Empresa: GRANJAS PARDAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Guerra Maria Cruz
- Vazquez Varela Jose-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 143, S 8, H LU 2802, I/A 9 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-27
Empresa: COSTA CAION SL
Administrador Unico
- Vazquez Varela Jose-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3412 , F 30, S 8, H C 47293, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-15
Información de VAZQUEZ VARELA JOSE-RAMON
Mostramos los datos de VAZQUEZ VARELA JOSE-RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ VARELA JOSE-RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos