VAZQUEZ VARELA ALFONSO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ VARELA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ VARELA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JVA FERRETERIA Y SUMINISTROS DEZA SL | Administrador Solidario | 23/01/2013 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ VARELA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ VARELA ALFONSO
Administrador Solidario
- Costa Oliveira Victor Manuel
- Vazquez Varela Alfonso
- Vazquez Varela Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855, L 2855, F 64, S 8, H PO 32962, I/A 6 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-36
Empresa: JVA FERRETERIA Y SUMINISTROS DEZA SL
Administrador Solidario
- Costa Oliveira Victor Manuel
- Vazquez Varela Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847, L 3847, F 170, S 8, H PO 54280, I/A 1 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-36
Consejero
- Basaran Conde Matilde
- Cervantes Villamuelas Miguel
- Ques Mena Luis
- Vazquez Varela Alfonso
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 679, F 223, S 8, H AB 9189, I/A 58 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-02
Consejero
- Basaran Conde Matilde
- Carrasco Morales Eva
- Cervantes Villamuelas Miguel
- Ques Mena Luis
- Segui Gomez Maria
- Vazquez Varela Alfonso
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897, L 661, F 210, S 8, H AB 9189, I/A 53 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-02
Información de VAZQUEZ VARELA ALFONSO
Mostramos los datos de VAZQUEZ VARELA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ VARELA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos