VAZQUEZ TEJERA LUIS EDUARDO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ TEJERA LUIS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ TEJERA LUIS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES PLAYA MUCHAVISTA SL | Administrador Mancomunado | 14/05/2020 | |
MI ARROSITO 2018 SL | Administrador Unico | 07/03/2018 | |
IDEA MUCHAVISTA SL | Administrador Unico | 14/11/2013 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ TEJERA LUIS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ TEJERA LUIS EDUARDO
Empresa: PROMOCIONES PLAYA MUCHAVISTA SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Garcia Manuela Cristina
- Vazquez Tejera Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 216, S 8, H A 121197, I/A 7 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-03
Empresa: MI ARROSITO 2018 SL
Administrador Unico
- Vazquez Tejera Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4107 , F 115, S 8, H A 159139, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-03
Empresa: PROMOCIONES PLAYA MUCHAVISTA SL
Apoderado
- Vazquez Tejera Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 216, S 8, H A 121197, I/A 5 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-03
Empresa: PROMOCIONES PLAYA MUCHAVISTA SL
Apoderado
- Vazquez Tejera Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 216, S 8, H A 121197, I/A 4 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-03
Empresa: IDEA MUCHAVISTA SL
Administrador Unico
- Vazquez Tejera Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 1, S 8, H A 137233, I/A 1 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Información de VAZQUEZ TEJERA LUIS EDUARDO
Mostramos los datos de VAZQUEZ TEJERA LUIS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ TEJERA LUIS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos