VAZQUEZ SANCHEZ MARIA ANA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ SANCHEZ MARIA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ SANCHEZ MARIA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OASIS SA | Apoderado | 07/09/2020 | 18/04/2023 |
SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SA | Apoderado | 10/08/2011 | 04/01/2019 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ SANCHEZ MARIA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ SANCHEZ MARIA ANA
Empresa: OASIS SA
Apoderado
- Vazquez Sanchez Maria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 86, S 8, H PM 14837, I/A 25 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-07
Empresa: OASIS SA
Apoderado
- Vazquez Sanchez Maria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 132, S 8, H PM 14837, I/A 21 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-07
Empresa: SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SA
Apoderado
- Vazquez Sanchez Maria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46623 , F 11, S 8, H B 177651, I/A 256 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SA
Apoderado
- Vazquez Sanchez Maria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42271 , F 77, S 8, H B 177651, I/A 107 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-08
Información de VAZQUEZ SANCHEZ MARIA ANA
Mostramos los datos de VAZQUEZ SANCHEZ MARIA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ SANCHEZ MARIA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos