VAZQUEZ REINO ANGEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ REINO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ REINO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAMBASAGUAS INFRAESTRUCTURAS SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2024 | |
INSECON GREEN AIE | Administrador Solidario | 23/05/2022 | |
VAZQUEZ Y REINO SL | Apoderado | 03/02/2020 | |
VAZQUEZ Y REINO SL | Secretario | 31/01/2020 | |
VAZQUEZ Y REINO SL | Consejero | 31/01/2020 | |
VAZQUEZ Y REINO SL | Apoderado Solidario | 14/12/2011 | |
VAZQUEZ Y REINO SL | Apoderado | 12/01/2011 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ REINO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ REINO ANGEL
Empresa: TRAMBASAGUAS INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Portela Eva
- Lopez Martin Alberto
- Vazquez Reino Angel
- Vazquez Reino Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 115, S 8, H C 64691, I/A 2 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
Empresa: INSECON GREEN AIE
Administrador Solidario
- Sabadell Carnicero Andres Jose
- Vazquez Reino Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 141, S 8, H C 62045, I/A 1 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-15
Empresa: VAZQUEZ Y REINO SL
Apoderado
- Vazquez Reino Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 90, S 8, H C 18883, I/A 8 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-15
Consejero Delegado
Consejero
- Vazquez Reino Angel
- Vazquez Reino Daniel
- Vazquez Reino Diego
Presidente
Secretario
- Vazquez Reino Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 89, S 8, H C 18883, I/A 6 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-15
Administrador Solidario
- Vazquez Reino Angel
- Vazquez Reino Daniel
- Vazquez Reino Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 89, S 8, H C 18883, I/A 6 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-15
Administrador Solidario
- Vazquez Reino Angel
- Vazquez Reino Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 89, S 8, H C 18883, I/A 5 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-15
Apoderado Solidario
- Vazquez Reino Angel
- Vazquez Reino Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 88, S 8, H C 18883, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
Apoderado
- Vazquez Reino Angel
- Vazquez Reino Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 88, S 8, H C 18883, I/A 2 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-15
Información de VAZQUEZ REINO ANGEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ REINO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ REINO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos