VAZQUEZ RAMIREZ INMACULADA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ RAMIREZ INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ RAMIREZ INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANSOL INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 19/03/2020 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ RAMIREZ INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ RAMIREZ INMACULADA
Empresa: ATLANSOL INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Vazquez Ramirez Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 159, S 8, H CA 56443, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-11
Liquidador
- Vazquez Ramirez Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 96, S 8, H CA 48534, I/A 3 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-11
Administrador Unico
- Vazquez Ramirez Inmaculada
Liquidador
- Vazquez Ramirez Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 96, S 8, H CA 48534, I/A 3 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-11
Empresa: ATLANSOL INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Vazquez Ramirez Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 158, S 8, H CA 56443, I/A 1 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-11
Empresa: ATLANSOL INMOBILIARIA SL
Socio Único
- Vazquez Ramirez Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 158, S 8, H CA 56443, I/A 1 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-11
Administrador Unico
- Vazquez Ramirez Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 94, S 8, H CA 48534, I/A 1 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-11
Información de VAZQUEZ RAMIREZ INMACULADA
Mostramos los datos de VAZQUEZ RAMIREZ INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ RAMIREZ INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos