VAZQUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES DABELLA SL | Administrador Unico | 06/11/2023 | |
BEAMAR ELABORADOS SA | Socio Unico | 29/03/2023 | |
BEAMAR ELABORADOS SA | Administrador Unico | 30/11/2018 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO
Empresa: DISTRIBUCIONES DABELLA SL
Administrador Unico
- Vazquez Perez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 66, S 8, H C 20666, I/A 8 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-15
Empresa: BEAMAR ELABORADOS SA
Socio Único
- Vazquez Perez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 203, S 8, H C 30528, I/A 8 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-15
Empresa: BEAMAR ELABORADOS SA
Administrador Unico
- Vazquez Perez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 203, S 8, H C 30528, I/A 7 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-15
Empresa: BEAMAR ELABORADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Vazquez Candame Santiago
- Vazquez Perez Jose Francisco
Consejero
- Vazquez Candame Beatriz
- Vazquez Candame Daniel
- Vazquez Candame Santiago
- Vazquez Perez Jose Francisco
Presidente
- Vazquez Perez Jose Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 203, S 8, H C 30528, I/A 6 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-15
Empresa: BEAMAR ELABORADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Vazquez Candame Santiago
- Vazquez Perez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 203, S 8, H C 30528, I/A 5 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-15
Empresa: BEAMAR ELABORADOS SA
Consejero Delegado
- Vazquez Perez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 203, S 8, H C 30528, I/A 5 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-15
Empresa: BEAMAR ELABORADOS SA
Consejero Delegado
- Vazquez Perez Jose Francisco
Consejero
- Vazquez Candame Beatriz
- Vazquez Candame Daniel
- Vazquez Candame Santiago
- Vazquez Perez Jose Francisco
Presidente
- Vazquez Perez Jose Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 202, S 8, H C 30528, I/A 4 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-15
Empresa: BEAMAR ELABORADOS SA
Consejero Delegado
- Vazquez Perez Jose Francisco
Consejero
- Vazquez Candame Beatriz
- Vazquez Candame Daniel
- Vazquez Candame Santiago
- Vazquez Perez Jose Francisco
Presidente
- Vazquez Perez Jose Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 202, S 8, H C 30528, I/A 3NM (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-15
Información de VAZQUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de VAZQUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos