VAZQUEZ PAYNO JAVIER
Informe ejecutivo de VAZQUEZ PAYNO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ PAYNO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA | Administrador Solidario | 26/07/2023 | |
GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA | Apoderado | 28/02/2020 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ PAYNO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ PAYNO JAVIER
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Administrador Solidario
- Vazquez Payno Alberto
- Vazquez Payno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 25, S 8, H PO 11951, I/A 14 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-36
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Consejero
- Vazquez Fernandez Jose Antonio
- Vazquez Payno Alberto
- Vazquez Payno Javier
Presidente
Secretario
- Vazquez Payno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 25, S 8, H PO 11951, I/A 14 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-36
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Consejero
- Vazquez Payno Alberto
- Vazquez Payno Javier
Secretario
- Vazquez Payno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 25, S 8, H PO 11951, I/A 13 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-36
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Consejero
- Payno Lores Maria Carmen
- Vazquez Payno Alberto
- Vazquez Payno Javier
Presidente
Secretario
- Vazquez Payno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 23, S 8, H PO 11951, I/A 11 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-36
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Apoderado
- Vazquez Payno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 23, S 8, H PO 11951, I/A 11 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-36
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Consejero
- Vazquez Payno Javier
Secretario
- Vazquez Payno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 22, S 8, H PO 11951, I/A 10 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-36
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Vazquez Payno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 22, S 8, H PO 11951, I/A 9 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-36
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Payno Lores Maria Carmen
- Vazquez Fernandez Jose Antonio
- Vazquez Payno Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 22, S 8, H PO 11951, I/A 8 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-36
Empresa: GESTION Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Payno Lores Maria Carmen
- Vazquez Fernandez Jose Antonio
- Vazquez Payno Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456, L 1456, F 22, S 8, H PO 11951, I/A 8 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-36
Información de VAZQUEZ PAYNO JAVIER
Mostramos los datos de VAZQUEZ PAYNO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ PAYNO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos