VAZQUEZ MOLINA RAFAEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MOLINA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VAZQUEZ MOLINA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO VAZQUEZ NIETO 1986 SL | Socio Unico | 03/02/2016 | |
GRUPO VAZQUEZ NIETO 1986 SL | Administrador Unico | 03/02/2016 | |
VAZQUEZ RACING SL | Socio Unico | 13/05/2015 | |
VAZQUEZ RACING SL | Administrador Unico | 13/05/2015 | |
VAZQUEZ NIETO 86 SL | Socio Unico | 22/05/2013 | |
VAZQUEZ NIETO 86 SL | Administrador Unico | 22/05/2013 | |
GRUAS Y TRANSPORTES TRAPEIRO SL | Socio Unico | 27/02/2013 | |
GRUAS Y TRANSPORTES TRAPEIRO SL | Administrador Unico | 09/11/2012 | |
VAZQUEZ NIETO SL | Socio Unico | 24/06/2010 | |
VAZQUEZ NIETO SL | Administrador Unico | 24/06/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MOLINA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MOLINA RAFAEL
Empresa: IDAMAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216, L 216, F 225, S 8, H H 7622, I/A 22 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-21
Empresa: ROPEVA SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Dominguez Jose Manuel
- Vazquez Molina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 193, S 8, H H 10889, I/A 13 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-21
Empresa: IDAMAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216, L 216, F 224, S 8, H H 7622, I/A 20 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-21
Empresa: TRANSPORTES PINZON SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Dominguez Jose Manuel
- Vazquez Molina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 156, S 8, H H 7268, I/A 9 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-21
Empresa: GRUPO VAZQUEZ NIETO 1986 SL
Administrador Unico
- Vazquez Molina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480, L 4387, F 147, S 8, H MA132253, I/A 1 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-29
Empresa: GRUPO VAZQUEZ NIETO 1986 SL
Socio Único
- Vazquez Molina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480, L 4387, F 147, S 8, H MA132253, I/A 1 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-29
Empresa: VAZQUEZ RACING SL
Administrador Unico
- Vazquez Molina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33422 , F 120, S 8, H M 601652, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Empresa: VAZQUEZ RACING SL
Socio Único
- Vazquez Molina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33422 , F 120, S 8, H M 601652, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Empresa: IDAMAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216, L 216, F 91, S 8, H H 7622, I/A 15 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-21
Empresa: IDAMAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216, L 216, F 91, S 8, H H 7622, I/A 15 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-21
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ MOLINA RAFAEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ MOLINA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MOLINA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos