VAZQUEZ MOLINA JOSE
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MOLINA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ MOLINA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA | Consejero Delegado | 03/05/2018 | 23/10/2020 |
VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA | Consejero | 11/03/2009 | 23/10/2020 |
VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA | Presidente | 07/04/2015 | 23/10/2020 |
VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA | Consejero | 07/04/2015 | 23/10/2020 |
VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA | Presidente | 11/03/2009 | 07/04/2015 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MOLINA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MOLINA JOSE
Empresa: VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA
Consejero Delegado
- Vazquez Molina Jose
Consejero
- Vazquez Molina Elvira
- Vazquez Molina Jose
- Vazquez Molina Luis
Presidente
- Vazquez Molina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 45, S 8, H B 24164, I/A 19 N (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-08
Empresa: VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA
Consejero Delegado
- Vazquez Molina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 45, S 8, H B 24164, I/A 20 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-08
Empresa: VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA
Consejero
- Vazquez Molina Elvira
- Vazquez Molina Jose
- Vazquez Molina Luis
Presidente
- Vazquez Molina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 45, S 8, H B 24164, I/A 19 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Empresa: VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA
Apoderado
Presidente
- Vazquez Molina Jose
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 43, S 8, H B 24164, I/A 17 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Empresa: VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA
Consejero
- Vazquez Molina Elvira
- Vazquez Molina Jose
- Vazquez Molina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 43, S 8, H B 24164, I/A 16 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Empresa: VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Vazquez Molina Elvira
- Vazquez Molina Jose
- Vazquez Molina Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 43, S 8, H B 24164, I/A 16 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Información de VAZQUEZ MOLINA JOSE
Mostramos los datos de VAZQUEZ MOLINA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MOLINA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos