VAZQUEZ MESURADO ANA MARIA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MESURADO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VAZQUEZ MESURADO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KINETICO SPAIN SL | Apoderado Solidario | 18/05/2017 | 29/05/2023 |
PURICOM EUROPE SL | Apoderado Solidario | 05/07/2017 | 08/11/2018 |
PURICOM AMERICA SA | Apoderado Solidario | 05/07/2017 | 05/03/2018 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MESURADO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MESURADO ANA MARIA
Empresa: TRATAMIENTOS DE AGUA VDF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Vazquez Mesurado Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48672 , F 41, S 8, H B 94459, I/A 32 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-08
Empresa: PURICOM AMERICA SA
Apoderado Solidario
- Vazquez Mesurado Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43708 , F 68, S 8, H B 436126, I/A 3 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Empresa: PURICOM EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Mesurado Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39127 , F 36, S 8, H B 340594, I/A 5 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-08
Empresa: TRATAMIENTOS DE AGUA VDF SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Mesurado Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25843 , F 60, S 8, H B 94459, I/A 16 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-08
Información de VAZQUEZ MESURADO ANA MARIA
Mostramos los datos de VAZQUEZ MESURADO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MESURADO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos