VAZQUEZ MENDEZ JESUS
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MENDEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ MENDEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEFAYLARU SL | Socio Unico | 22/09/2023 | |
DEFAYLARU SL | Administrador Unico | 22/09/2023 | |
TWOLOVERS SL | Administrador Unico | 21/08/2020 | |
TWOLOVERS SL | Apoderado | 21/01/2019 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MENDEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MENDEZ JESUS
Empresa: DEFAYLARU SL
Administrador Unico
- Vazquez Mendez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 174, S 8, H H 28465, I/A 1 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-21
Empresa: DEFAYLARU SL
Socio Único
- Vazquez Mendez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 174, S 8, H H 28465, I/A 1 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-21
Empresa: TWOLOVERS SL
Administrador Unico
- Vazquez Mendez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 62, S 8, H H 16554, I/A 4 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-21
Empresa: TWOLOVERS SL
Apoderado
- Vazquez Mendez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 60, S 8, H H 16554, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-21
Empresa: TWOLOVERS SL
Administrador Unico
- Vazquez Mendez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 60, S 8, H H 16554, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-21
Empresa: NEWCO UNDERGROUND SL
Administrador Unico
- Vazquez Mendez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20621 , F 121, S 8, H M 365100, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Información de VAZQUEZ MENDEZ JESUS
Mostramos los datos de VAZQUEZ MENDEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MENDEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos