VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFETERIAS POSTIGO SL | Administrador Unico | 02/12/2021 | |
CAFETERIAS POSTIGO SL | Apoderado | 04/06/2019 | |
NUEVO PEONES SL | Socio Unico | 06/02/2019 | |
NUEVO PEONES SL | Administrador Unico | 06/02/2019 | |
PEONES CAMINEROS SL | Socio Unico | 08/01/2018 | |
PEONES CAMINEROS SL | Administrador Unico | 08/01/2018 | |
LUNGO CAFE SL | Socio Unico | 31/03/2016 | |
LUNGO CAFE SL | Administrador Unico | 31/03/2016 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO
Empresa: CAFETERIAS POSTIGO SL
Administrador Unico
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4206 , F 217, S 8, H A 164704, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-03
Empresa: CAFETERIAS POSTIGO SL
Apoderado
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4206 , F 217, S 8, H A 164704, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-03
Empresa: NUEVO PEONES SL
Administrador Unico
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4188 , F 156, S 8, H A 163660, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-03
Empresa: NUEVO PEONES SL
Socio Único
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4188 , F 156, S 8, H A 163660, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-03
Empresa: PEONES CAMINEROS SL
Administrador Unico
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 178, S 8, H A 158156, I/A 1 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-03
Empresa: PEONES CAMINEROS SL
Socio Único
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 178, S 8, H A 158156, I/A 1 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-03
Empresa: LUNGO CAFE SL
Administrador Unico
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3935 , F 113, S 8, H A 149391, I/A 1 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-03
Empresa: LUNGO CAFE SL
Socio Único
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3935 , F 113, S 8, H A 149391, I/A 1 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-03
Empresa: ACCIONA FACILITY SERVICES SA
Apoderado
- De Alvaro Reguera Francisco
- Montes Caracuel Rafael
- Perez Kramer Arturo
- Vazquez Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 119, S 8, H B 43252, I/A 118 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-08
Información de VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO
Mostramos los datos de VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos