VAZQUEZ MARTIN ANGEL MANUEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MARTIN ANGEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ MARTIN ANGEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
4NL4 DESIGN & MKT SERVICES SL | Administrador Solidario | 26/06/2023 | |
MUEBLES VAZQUEZ DECORACION SL | Administrador Unico | 01/02/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MARTIN ANGEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MARTIN ANGEL MANUEL
Empresa: 4NL4 DESIGN & MKT SERVICES SL
Administrador Solidario
- Cortazar Castillo Laura Ines
- Vazquez Martin Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45347 , F 111, S 8, H M 797718, I/A 1 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: ZALAN DECORACION SL
Administrador Solidario
- Cortazar Castillo Laura Ines
- Vazquez Martin Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33602 , F 192, S 8, H M 604820, I/A 2 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: AVANT-GARDE DISEÑOS INDUSTRIALES SL
Liquidador Mancomunado
- Valenti Martin Jesus
- Vazquez Martin Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 171, S 8, H VA 18210, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-47
Empresa: AVANT-GARDE DISEÑOS INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Montero Garcia Jose Manuel
- Valenti Martin Jesus
- Vazquez Martin Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 171, S 8, H VA 18210, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-47
Empresa: ZALAN DECORACION SL
Administrador Solidario
- Cortazar Castillo Laura Ines
- Vazquez Martin Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33602 , F 190, S 8, H M 604820, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Empresa: MUEBLES VAZQUEZ DECORACION SL
Administrador Unico
- Vazquez Martin Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27224 , F 166, S 8, H M 490485, I/A 1 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-28
Información de VAZQUEZ MARTIN ANGEL MANUEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ MARTIN ANGEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MARTIN ANGEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos