VAZQUEZ MARAVER XAVIER
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MARAVER XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ MARAVER XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y CONSTRUCCIONES TRIVAZQUEZ SL | Administrador Unico | 09/01/2024 | |
OBRAS Y CONSTRUCCIONES TRIVAZQUEZ SL | Apoderado Solidario | 29/11/2018 | |
CIRCULO MARVA SL | Administrador Mancomunado | 03/07/2012 | |
CIRCULO MARVA SL | Apoderado | 19/04/2011 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MARAVER XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MARAVER XAVIER
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES TRIVAZQUEZ SL
Administrador Unico
- Vazquez Maraver Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 8, S 8, H B 400710, I/A 7 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-08
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES TRIVAZQUEZ SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Maraver Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 6, S 8, H B 400710, I/A 5 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
Empresa: CIRCULO MARVA SL
Administrador Mancomunado
- Vazquez Maraver Manuel
- Vazquez Maraver Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 14, S 8, H B 400712, I/A 4 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-08
Empresa: CIRCULO MARVA SL
Administrador Mancomunado
- Vazquez Maraver Manuel
- Vazquez Maraver Xavier
- Vazquez Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 14, S 8, H B 400712, I/A 4 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-08
Empresa: CIRCULO MARVA SL
Apoderado
- Vazquez Maraver Manuel
- Vazquez Maraver Xavier
- Vazquez Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 14, S 8, H B 400712, I/A 3 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: CIRCULO MARVA SL
Administrador Mancomunado
- Vazquez Maraver Manuel
- Vazquez Maraver Xavier
- Vazquez Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 12, S 8, H B 400712, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-08
Información de VAZQUEZ MARAVER XAVIER
Mostramos los datos de VAZQUEZ MARAVER XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MARAVER XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos