VAZQUEZ MACIAS ALFONSO PABLO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MACIAS ALFONSO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ MACIAS ALFONSO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS PUNOBA SL | Administrador Unico | 23/05/2013 | |
PUNTAL GERIATRICO SL | Administrador Unico | 08/02/2012 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MACIAS ALFONSO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MACIAS ALFONSO PABLO
Empresa: INICIATIVAS PUNOBA SL
Administrador Unico
- Vazquez Macias Alfonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 83, S 8, H SE 66216, I/A 4 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-41
Empresa: INICIATIVAS PUNOBA SL
Administrador Mancomunado
- De Los Santos Morillo Maria Rosario
- Vazquez Macias Alfonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 83, S 8, H SE 66216, I/A 3 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-41
Empresa: B C ARAUCO Y ASOCIADOS SL
Apoderado
- Vazquez Macias Alfonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 174, S 8, H SE 55996, I/A 9 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Empresa: PUNTAL GERIATRICO SL
Administrador Unico
- Vazquez Macias Alfonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3728 , F 136, S 8, H SE 53406, I/A 8 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-41
Empresa: PUNTAL GERIATRICO SL
Administrador Mancomunado
- De Los Santos Morillo Maria Rosario
- Vazquez Macias Alfonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3728 , F 136, S 8, H SE 53406, I/A 8 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-41
Información de VAZQUEZ MACIAS ALFONSO PABLO
Mostramos los datos de VAZQUEZ MACIAS ALFONSO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MACIAS ALFONSO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos